Auskünfte zu Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
- Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime hat den Sitz in Zürich und ist aktiv. Sie ist eine Stiftung und in der Branche «Betreiben von sonstigen Heimen» tätig.
- Es sind 19 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 11.06.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Organisation Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime lautet CHE-106.845.717.
Management (19)
neueste Stiftungsräte
Dr. Hanspeter Conrad,
Karin Braun-Balàzs,
Michael Rubertus,
Mirijam Schlup,
Philipp Keller
Geschäftsleitung
Urs Achermann,
Sandra Stadelmann,
Sandra Abderhalden,
Dr. Regula Enderlin Cavigelli,
Roger Lörtscher
neuste Zeichnungsberechtigte
Urs Achermann,
Sandra Stadelmann,
Sandra Abderhalden,
Dr. Regula Enderlin Cavigelli,
Roger Lörtscher
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.12.1999
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.000.713-6
UID/MWST
CHE-106.845.717
Branche
Betreiben von sonstigen Heimen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung verfolgt das Ziel, junge Menschen mit beeinträchtigten Entwicklungschancen, insbesondere aus Stadt und Kanton Zürich, auf dem Weg in ein sinnvolles und selbständiges Leben zu unterstützen und namentlich auf das Berufsleben vorzubereiten. Die Stiftung führt ein differenziertes und qualitativ hochstehendes Angebot von stationären und teilstationären sozial- und sonderpädagogischen Einrichtungen und Dienstleistungen, wie z.B. den Betrieb von Kinder- und Jugendheimen. Die Stiftung kann weitere Einrichtungen errichten, übernehmen und betreiben oder Einrichtungen aufheben, die zur Erfüllung des Stiftungszweckes nicht mehr benötigt werden.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 06.03.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
Publikationsnummer: HR02-1006053180, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime, in Zürich, CHE-106.845.717, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2024, Publ. 1006014084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Andreas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Benjamin, von Frutigen, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Achermann, Urs, von Beromünster, in Beromünster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006014084, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime, in Zürich, CHE-106.845.717, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Sandra, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005898398, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime, in Zürich, CHE-106.845.717, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Sandra, von Nesslau, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.